Verwaltung |
Doege, Eberhard | BG | Beigeordnete/r | 30.06.2006 | 30.04.2008 |
Sachkundige Einwohner/in |
Aldag, Wolfgang | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 23.02.2005 |
Dr. Fiedler, Christian | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 26.03.2008 |
Krischok, Marion | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | |
Dr. Rürup, Carl-Ernst | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | |
Sacher, Lutz | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 30.01.2007 |
Wünsch, Thomas | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | |
Anton, Christian | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 15.12.2006 | |
Däschler, Sabine | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 23.02.2005 | 13.12.2006 |
Leuschner, Hubert | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 31.01.2007 | |
Nistripke, Udo | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 30.01.2008 | |
Nowottny, Andreas | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 30.01.2008 |
Wilde, Christa | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.05.2008 | |
CDU-Fraktion_ |
Klaus, Oliver Christoph | CDU | Mitglied | 25.08.2004 | 02.02.2009 |
Kupke, Wolfgang | CDU | Mitglied | 25.08.2004 | |
Misch, Werner | CDU | Mitglied | 25.08.2004 | |
Sprung, Michael | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 26.02.2009 | |
DIE LINKE._ |
Koeck, Uwe | DIE LINKE. | Mitglied | 25.08.2004 | |
Schiller, Hans-Jürgen | DIE LINKE. | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 25.08.2004 | |
Dr. Yousif, Mohamed | DIE LINKE. | Mitglied | 25.08.2004 | |
SPD-Fraktion_ |
Dr. Fikentscher, Rüdiger | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 25.08.2004 | |
Zeidler, Michael | SPD | Mitglied | 25.08.2004 | |
Fraktionsgemeinschaft FDP + Graue + WG VS 90_ |
Dr. Fuchs, Wilfried | FDP | Mitglied | 29.04.2008 | |
Fraktion NEUES FORUM + UNABHÄNGIGE_ |
Wolff, Sabine | Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM bis 11.03.2015 | Beratende Stimme | 25.08.2004 | |
Fraktion WIR. FÜR HALLE. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - MitBürger_ |
Prof. Vent, Dorothea | Fraktion MitBÜRGER | Mitglied | 25.08.2004 | |
Weihrich, Dietmar | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ausschussvorsitzende/r | 25.08.2004 | |
Fraktionsgemeinschaft FDP + Graue + WG VS 90_ |
Maluch, Heinz | GRAUE | Mitglied | 25.08.2004 | 27.01.2008 |