Verwaltung |
Bielecke, Bernd | Verwaltung | | 01.08.2008 | 30.06.2009 | Betriebsleiter ZGM |
Geier, Egbert | Bürgermeister | | 22.01.2007 | 01.08.2008 | |
Dr. Pohlack, Thomas | Bürgermeister | Ausschussvorsitzende/r | 21.02.2006 | 22.01.2007 | |
Dr. Pohlack, Thomas | Bürgermeister | Ausschussvorsitzende/r | 19.05.2008 | 30.06.2009 | |
Oberbürgermeisterin |
Oberbürgermeisterin Szabados, Dagmar | OB | Ausschussvorsitzende/r | 31.07.2007 | 01.09.2008 | |
CDU-Fraktion_ |
Dr. Bergner, Annegret | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 26.06.2003 | 06.07.2004 | |
Dr. Bergner, Annegret | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 21.02.2006 | 29.03.2006 | |
Sänger, Frank | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 29.03.2006 | 30.06.2009 | |
Töpper, Gernot | CDU | Mitglied | 21.02.2006 | 30.06.2009 | |
DIE LINKE._ |
Schramm, Rudenz | Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 21.02.2006 | 30.06.2009 | |
SPD-Fraktion_ |
Krause, Johannes | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 24.03.2004 | 06.07.2004 | |
Krause, Johannes | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 21.02.2006 | 30.06.2009 | |
Fraktionsgemeinschaft FDP + Graue + WG VS 90_ |
Dr. Fiedler, Christian | GRAUE | Mitglied | 29.04.2008 | 30.06.2009 | |
Fraktion WIR. FÜR HALLE. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - MitBürger_ |
Dr. Haerting, Gesine | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 01.01.2003 | 06.07.2004 | |
Dr. Haerting, Gesine | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 21.02.2006 | 10.06.2006 | |
Dr. Stark, Regine | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 13.12.2006 | 30.06.2009 | |
Fraktionsgemeinschaft FDP + Graue + WG VS 90_ |
Maluch, Heinz | GRAUE | Mitglied | 21.02.2006 | 27.01.2008 | |