Vorsitzende/r |
Bönisch, Bernhard | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Mitglied |
Bartl, Harald | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Bauersfeld, Martin | CDU-Stadtratsfraktion | Mitglied | 01.07.2009 | 14.10.2013 |
Dr. Bergner, Annegret | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Busse, Jürgen | CDU | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Dieringer, Lothar | parteilos | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Hildebrandt, Roland | CDU | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Misch, Werner | CDU | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Müller, Raik | CDU | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Sänger, Frank | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Schachtschneider, Andreas | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Scholtyssek, Andreas | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Sprung, Michael | CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Dr. Wünscher, Ulrike | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Sachkundige Einwohner/in |
Bernstiel, Christoph | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.03.2013 | 30.06.2014 |
Buck, Pascal-Philipp | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.01.2014 | 30.06.2014 |
Cierpinski, André | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 19.06.2013 | 30.06.2014 |
Czock, Manfred | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Glüse, Christian | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Harendt, Christoph | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 24.10.2012 | 30.06.2014 |
Havranek, Matthias | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Dr. Hirschinger, Frank | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 13.01.2014 |
Kautz, Ingo | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Kelle, Franziska | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.09.2012 | 12.12.2012 |
Kenkel, Christian | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 15.12.2010 | 26.10.2011 |
Kenkel, Christian | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.05.2012 | 25.09.2012 |
Kenkel, Christian | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 12.12.2012 | 30.06.2014 |
Kneissl, Ralf-Jürgen | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Lange, Friederike | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 21.11.2012 | 27.03.2013 |
Lehmann, Dieter | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 24.10.2012 |
Mämecke, Steve | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.03.2013 | 19.06.2013 |
Müller, Hartmut | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 27.06.2012 |
Naumann, Rolf | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Nowottny, Andreas | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 15.12.2010 |
Peinhardt, Ulrich | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 27.06.2012 | 01.07.2014 |
Dr. Prochnow, Thomas | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 29.06.2011 | 19.06.2013 |
Dr. Rürup, Carl-Ernst | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 27.03.2013 |
Schulz, Stefan | Sachkundiger Einwohner | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Stahs, Cathleen | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 21.11.2012 |
Stahs, Cathleen | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige/r Einwohner/in | 19.06.2013 | 30.06.2014 |
Tomczyk-Radji, Petra | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Waschitschka, Matthias | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Weidner, Karsten | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 29.06.2011 |
|
Wießner, Heike | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | keine Funktion | 16.10.2013 | 30.06.2014 |