Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis |
---|---|---|---|---|
Sachkundige Einwohner/in | ||||
_Bildungsausschuss | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 30.06.2009 |
_Die Linkspartei.PDS | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 20.04.2007 | 25.06.2007 |
_DIE LINKE. | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.06.2007 | 30.06.2009 |
DIE LINKE._ | ||||
_Sachkundige Einwohner | SKE | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 30.06.2009 |