Sachkundige Einwohner/in |
_Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 30.06.2009 |
_CDU-Fraktion | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 19.04.2007 | 30.06.2009 |
_CDU-Stadtratsfraktion | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
CDU-Fraktion_ |
_Sachkundige Einwohner | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 25.08.2004 | 30.06.2009 |
alt_CDU-Stadtratsfraktion_ |
_Sachkundige Einwohner | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
Jugendhilfeausschuss | stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 16.07.2014 | 31.08.2018 |