Vorsitzende/r |
_Unterausschuss Jugendhilfeplanung | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Vorsitzende/r | 01.10.2009 | 02.07.2019 |
Mitglied |
Bildungsbeirat | Stadtjugendring | Mitglied | 01.09.2022 | |
Freie Träger |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 26.08.2009 | 30.06.2014 |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Mitglied | 05.09.2019 | 30.06.2024 |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 03.07.2024 | |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 28.08.2024 | |