Verwaltung |
Heinemann, Jens | Personalrat Thalia Theater | keine Funktion | 21.02.2006 | | Arbeitnehmervertreter |
Dr. Marquardt, Hans-Jochen | BG | Beigeordnete/r | 21.02.2006 | 09.01.2009 | ständiger Vertreter |
Oberbürgermeisterin |
Oberbürgermeisterin Häußler, Ingrid | | Ausschussvorsitzende/r | 21.02.2006 | 30.04.2007 | |
CDU-Fraktion_ |
El-Khalil, Milad | CDU | Mitglied | 21.02.2006 | | |
DIE LINKE._ |
Preuk, Erhard | DIE LINKE. | Mitglied | 21.02.2006 | | |
Schramm, Rudenz | Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Halle (Saale) | Mitglied | 21.02.2006 | | |
SPD-Fraktion_ |
Ewert, Gertrud | SPD | Mitglied | 21.02.2006 | | |
Fraktion WIR. FÜR HALLE. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - MitBürger_ |
Prof. Ehrler, Ludwig | MitBürger | Mitglied | 25.01.2006 | | |