CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 03.07.2019 | 02.03.2020 | |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | Mitglied | 30.10.2019 | 02.03.2020 | |
Freie Träger |
_Unterausschuss Jugendhilfeplanung | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2008 | 30.06.2009 | stellv. Ausschussvorsitzende |
Sachkundige Einwohner/in |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 26.08.2009 | 30.06.2014 | CDU |
CDU-Fraktion_ |
_Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 25.08.2004 | 30.06.2009 | |
alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
_Unterausschuss Jugendhilfeplanung | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2009 | 02.07.2019 | |
|
_CDU-Stadtratsfraktion | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | keine Funktion | 16.10.2013 | 30.06.2014 | |
alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | keine Funktion | 16.07.2014 | 02.07.2019 | |
Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss | stimmberechtigtes Mitglied | 22.10.2018 | 02.07.2019 | |