Verwaltung |
Stadtrat | Beigeordneter bis 31.12.2014 | Beigeordnete/r | 15.01.2008 | 30.06.2009 |
Vorsitzende/r |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | Beigeordneter bis 31.12.2014 | Beigeordnete/r | 26.08.2009 | 31.12.2014 |
Verwaltung |
_Hauptausschuss | Beigeordneter bis 31.12.2014 | Beigeordnete/r | 15.01.2008 | 30.06.2009 |
Vorsitzende/r |
_Betriebsausschuss Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement | Beigeordneter bis 31.12.2014 | Beigeordnete/r | | 31.12.2014 |
Verwaltung |
_Betriebsausschuss Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | Beigeordneter bis 31.12.2014 | keine Funktion | 28.02.2008 | 30.06.2009 |