Vorsitzende/r |
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben | Fraktion Hauptsache Halle | Vorsitzende/r | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
Mitglied |
Alt_Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 06.04.2021 | 27.03.2023 |
Fraktion Hauptsache Halle |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.03.2023 | 30.06.2024 |
Fraktion Hauptsache Halle | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.03.2023 | 30.06.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.03.2023 | 30.06.2024 |
Stadtrat | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.03.2023 | 30.06.2024 |
Unterausschuss Haushaltskonsolidierung | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.03.2023 | 30.06.2024 |
Engagementbeirat | Fraktion Hauptsache Halle | Beratendes Mitglied | 20.12.2023 | 30.06.2024 |
alt_Fraktion Hauptsache Halle |
Alt_Fraktion Hauptsache Halle | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 01.07.2019 | 06.04.2021 |
_Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF | Fraktion Hauptsache Halle | Vorsitzende/r | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 03.07.2019 | 05.04.2021 |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 03.07.2019 | 05.04.2021 |
|
Stadtrat | Fraktion Hauptsache Halle | Stadtrat/rätin | 03.07.2019 | 02.07.2019 |
alt_Fraktion Hauptsache Halle |
Stadtrat | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 03.07.2019 | 05.04.2021 |
alt_Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 05.04.2021 | 27.03.2023 |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 05.04.2021 | 26.05.2021 |
Stadtrat | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 06.04.2021 | 27.03.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 01.09.2021 | 27.03.2023 |
Unterausschuss Haushaltskonsolidierung | Fraktion Hauptsache Halle | Mitglied | 27.02.2023 | 27.03.2023 |