Vorsitzende/r |
_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Vorsitzende/r | 02.07.2014 | |
_Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Ausschussvorsitzende/r | 16.07.2014 | |
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) |
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2019 | |
alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
Stadtrat | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | | 30.06.2019 |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | |
Hauptausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 24.09.2014 | 30.06.2019 |
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Kindertagesstätten | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.10.2014 | 30.06.2019 |