SPD-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
_Ausschuss für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) |
_Ausschuss für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 22.02.2017 | 02.07.2019 |
_SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 02.07.2014 | 02.07.2019 |
Mitglied |
_SPD-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
SPD-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 08.06.2009 | 30.06.2014 |
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
Hauptausschuss | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 22.02.2017 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 31.12.2019 |
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2019 | 31.12.2019 |
Stadtrat | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2019 |
Stadtrat | SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 31.12.2019 |