Mitglied |
_CDU-Stadtratsfraktion | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2024 | |
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) |
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 |
Ausschuss für Planungsangelegenheiten | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
Kulturausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 22.11.2023 |
Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 25.01.2023 |
Stadtrat | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 |
Volkshochschulbeirat | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.01.2021 | |
Bildungsausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 28.04.2021 | 30.06.2024 |
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 27.09.2022 | 30.06.2024 |
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 25.01.2023 | 30.06.2024 |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 22.11.2023 | 30.06.2024 |
Stadtrat | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2024 | |
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
Ausschuss für Planungsangelegenheiten | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | 14.09.2024 |
Kulturausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 03.07.2024 | |
Ausschuss für Planungsangelegenheiten und Stadtentwicklung | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 14.09.2024 | |
alt_CDU-Stadtratsfraktion_ |
Kulturausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 01.07.2009 | 30.06.2014 |
alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
Stadtrat | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2019 |
alt_CDU-Stadtratsfraktion_ |
Bildungsausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 31.10.2013 | 30.06.2014 |
alt_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)_ |
_CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 02.07.2014 | 02.07.2019 |
Bildungsausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
Kulturausschuss | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 16.07.2014 | 02.07.2019 |
_Ausschuss für Stadtentwicklung | CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | Mitglied | 24.10.2018 | 02.07.2019 |